Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | Navne | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-05 tilføjes Kontaktoplysninger: fmk@frabit.com (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-04 fjernes Kontaktoplysninger: fmj@provivo.dk (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2014-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2014-05-31 tilføjes Vedtægter: 2014-05-31 (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2014-05-31 fjernes Revisor: NU-REVI STATSAUTORISERET REVISOR ApS (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tvingsbakken 43, 3200 Helsinge (offentliggjort 2009-05-14)
Den 2009-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 104, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle software og levere IT-konsulentydelser samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Vedtægter: 2009-05-01 (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-20 tilføjes Revisor: NU-REVI STATSAUTORISERET REVISOR ApS (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2008-05-20 fjernes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2005-12-19)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-04-27 tilføjes Navne: FRABIT ApS (offentliggjort 2006-04-27)
Den 2006-04-26 fjernes Navne: PROVIVO ApS (offentliggjort 2005-12-05)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-07 tilføjes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-07 fjernes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Legale ejere: Henrik Birger Jensen, Frank Mikael Kjølbye (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2006-01-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Birger Jensen, Frank Mikael Kjølbye (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2005-12-15 tilføjes Kontaktoplysninger: fmj@provivo.dk (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2005-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 104, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-01 tilføjes Binavne: PROVIVO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Direktion: Henrik Birger Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2005-12-19)
Den 2005-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Legale ejere: PROVIVO HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2005-12-01 tilføjes Navne: PROVIVO ApS (offentliggjort 2005-12-05)
Den 2005-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2005-12-01 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Stiftere: PROVIVO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-12-05)
Den 2005-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)