Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Daniel Christian Bro Schmidt | 06.01.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Kirk Johansen | 09.11.2009 | 06.01.2021 | direktør |
Lars Kruse Eriksen | 02.10.2008 | 09.11.2009 | direktør |
Annette Jensen | 01.12.2005 | 02.10.2008 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Annette Jensen | 01.12.2005 | 02.10.2008 | bestyrelsesmedlem |
Lars Kruse Eriksen | 01.12.2005 | 02.10.2008 | bestyrelsesmedlem |
Kamran Houshmand Fini | 01.12.2005 | 02.10.2008 | bestyrelsesmedlem |
Houman Houshmand Fini | 01.12.2005 | 10.09.2008 | bestyrelsesmedlem |