Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2018-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenvænget 67, 6800 Varde (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-23 fjernes Direktion: Erik Sørensen (direktion) (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-28 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-23 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-23 fjernes Legale ejere: Erik Sørensen, Marius Kløvgaard, Johan Kløvgaard Sørensen (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-23 fjernes Navne: EMJ ApS (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-23 fjernes Reelle ejere: Erik Sørensen, Marius Kløvgaard, Johan Kløvgaard Sørensen (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-23 fjernes Stiftere: Marius Kløvgaard, Johan Kløvgaard Sørensen, Erik Sørensen (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-04-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-25 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2014-04-24 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2014-05-05)
Den 2014-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2014-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2014-04-23 tilføjes Vedtægter: 2014-04-23 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2014-04-23 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 fjernes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvænget 67, 6800 Varde (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Galthogårdvej 3, 6870 Ølgod (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-23 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2014-05-05)
Den 2009-01-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 475.000,00 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2007-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2007-12-18 tilføjes Legale ejere: Erik Sørensen, Marius Kløvgaard, Johan Kløvgaard Sørensen (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2007-12-18 tilføjes Reelle ejere: Erik Sørensen, Marius Kløvgaard, Johan Kløvgaard Sørensen (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Galthogårdvej 3, 6870 Ølgod (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Galthogårdvej 3, 6870 Ølgod (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 325.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Galthogårdvej 3, 6870 Ølgod (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-28 tilføjes Direktion: Erik Sørensen (direktion) (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2005-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2005-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-28 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2005-11-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-28 tilføjes Navne: EMJ ApS (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2005-11-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2005-11-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2005-11-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2005-11-28 tilføjes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-28 tilføjes Stiftere: Marius Kløvgaard, Johan Kløvgaard Sørensen, Erik Sørensen (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2005-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2005-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-23)