Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 40, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-06 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2007-10-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-06 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-06 fjernes Navne: BENT FLETSCHERS EFTF. ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-06 fjernes Revisor: DANSK REVISION FREDERIKSSUND REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-06 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-29 tilføjes Revisor: DANSK REVISION FREDERIKSSUND REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-29 fjernes Revisor: S-TEAM HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-21 fjernes Direktion: Anne-Marie Gundorf (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-24 tilføjes Revisor: S-TEAM HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-24 fjernes Revisor: ML Consulting v/Merete Skovgaard Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2006-03-03)
Den 2007-10-09 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2007-10-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-18 tilføjes Revisor: ML Consulting v/Merete Skovgaard Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 fjernes Revisor: Leif Withøfft Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 40, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2006-03-03)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-22 tilføjes Direktion: Anne-Marie Gundorf (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive håndværksvirksomhed, byggeri og investeringer forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 tilføjes Navne: BENT FLETSCHERS EFTF. ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-21 fjernes Navne: VICH 8580 ApS (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-12-01 tilføjes Navne: VICH 8580 ApS (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-12-22 tilføjes Revisor: Leif Withøfft Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 tilføjes Vedtægter: 2005-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)