Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-05-31 fjernes Binavne: ØRSTED MASKININFORRETNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgyde 4, 8950 Ørsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-11 fjernes Bestyrelse: Anastassia Berith Marleen Siegumfeldt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 fjernes Direktion: Mogens Siegumfeldt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-11 fjernes Kontaktoplysninger: omf@vip.cybercity.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-11 fjernes Navne: AGROPARTNEREN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 fjernes Revisor: REALVISION - REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 fjernes Stiftere: Gunner Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-05 tilføjes Revisor: REALVISION - REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-05 fjernes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, primært med landbrugsmaskiner og service heraf og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-07 tilføjes Navne: AGROPARTNEREN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-06 fjernes Navne: ØRSTED MASKINFORRETNING A/S (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2008-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden og en direktør i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-07 tilføjes Vedtægter: 2008-01-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer (offentliggjort 2006-01-06)
Den 2007-10-16 tilføjes Bestyrelse: Anastassia Berith Marleen Siegumfeldt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-16 fjernes Bestyrelse: Inge Dahlerup Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-16 tilføjes Direktion: Mogens Siegumfeldt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-16 fjernes Direktion: Gunner Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgyde 4, 8950 Ørsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgyde 4, 8950 Ørsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-03 tilføjes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-03 fjernes Revisor: JCN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-03 tilføjes Kontaktoplysninger: omf@vip.cybercity.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgyde 4, 8950 Ørsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-02 tilføjes Bestyrelse: Inge Dahlerup Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Binavne: ØRSTED MASKININFORRETNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Direktion: Gunner Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer (offentliggjort 2006-01-06)
Den 2005-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Navne: ØRSTED MASKINFORRETNING A/S (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Revisor: JCN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Stiftere: Gunner Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)