Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Vedtægter |
Den 2018-08-28 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S COL DE LA FAGEOLE II - 2006. (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Byløkken 17, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-01 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 fjernes Interessenter: COL DE LA FAGEOLE II - 2006 KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 fjernes Kontaktoplysninger: hf@nwind.dk (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 fjernes Legale ejere: Hans Henrik Nielsen, Esben Paaske-Sørensen, K/S COL DE LA FAGEOLE II - 2006, Kadco IVS, JK HOLDING 2020 ApS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 fjernes Navne: K/S COL DE LA FAGEOLE II - 2006 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 fjernes Reelle ejere: Hans Henrik Nielsen (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2020-05-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2020-05-04 fjernes Bestyrelse: Esben Paaske-Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-04 fjernes Direktion: Helge Højkær Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-28 tilføjes Legale ejere: K/S COL DE LA FAGEOLE II - 2006, Kadco IVS, JK HOLDING 2020 ApS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2018-08-28 fjernes Legale ejere: Karsten Olsen, Birgitte Wagner Olsen, Tri-Energi I/S (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-22 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Kjeldgaard Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2016-03-08 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2015-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byløkken 17, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2015-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 3, 7430 Ikast (offentliggjort 2015-04-28)
Den 2015-04-24 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2015-04-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-04-28)
Den 2014-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: hf@nwind.dk (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2014-05-13 tilføjes Bestyrelse: Flemming Kops (bestyrelse) (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2014-04-13 fjernes Bestyrelse: Helge Højkær Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Legale ejere: Tri-Energi I/S (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2013-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 3, 7430 Ikast (offentliggjort 2015-04-28)
Den 2013-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 3, 7430 Ikast (offentliggjort 2012-12-08)
Den 2012-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 3, 7430 Ikast (offentliggjort 2012-12-08)
Den 2012-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 28, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-07-13)
Den 2012-08-30 fjernes Kontaktoplysninger: hpv@scan-energy.com (offentliggjort 2010-07-26)
Den 2012-06-20 tilføjes Bestyrelse: Hans Henrik Nielsen (formand) (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2011-11-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-04-28)
Den 2011-11-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 tilføjes Bestyrelse: Helge Højkær Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 fjernes Bestyrelse: Karsten Olsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-06 fjernes Bestyrelse: Nikolaj Harbo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 tilføjes Direktion: Helge Højkær Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2011-06-28 fjernes Direktion: Karsten Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-26 tilføjes Kontaktoplysninger: hpv@scan-energy.com (offentliggjort 2010-07-26)
Den 2010-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 28, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-07-13)
Den 2010-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: 30-34 (offentliggjort 2007-03-07)
Den 2010-05-27 tilføjes Bestyrelse: Nikolaj Harbo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 fjernes Bestyrelse: Esper Goul Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er direkte eller indirekte at eje, opsætte, idræftsætte og drive vindmøller i Tyskland og dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2010-05-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren, et flertal af bestyrelsens medlemmer eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2010-05-27 tilføjes Vedtægter: 2010-05-27 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2008-03-05 tilføjes Legale ejere: Hans Henrik Nielsen, Esben Paaske-Sørensen (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2008-03-05 tilføjes Reelle ejere: Hans Henrik Nielsen (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-08-02)
Den 2006-12-30 tilføjes Legale ejere: Karsten Olsen, Birgitte Wagner Olsen (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2006-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: 30-34 (offentliggjort 2007-03-07)
Den 2006-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 26, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-14 tilføjes Navne: K/S COL DE LA FAGEOLE II - 2006 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2006-08-13 fjernes Navne: K/S DUBENER PLATTE - 2006 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-12 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-08-02)
Den 2006-06-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 26, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-01 tilføjes Bestyrelse: Esper Goul Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Direktion: Karsten Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2005-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-01 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2005-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-01 tilføjes Interessenter: COL DE LA FAGEOLE II - 2006 KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2005-12-01 tilføjes Navne: K/S DUBENER PLATTE - 2006 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2005-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2005-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2005-12-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2005-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-02)