Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torun Kirk | 01.10.2008 | 10.10.2011 | adm. dir |
Rikkemai Nielsen | 24.11.2005 | 01.10.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Espensen Broberg Johansen | 18.03.2009 | 10.10.2011 | bestyrelse |
Torun Kirk | 18.03.2009 | 10.10.2011 | bestyrelse |
Jens Henrik Jørgensen | 18.03.2009 | 02.08.2010 | formand |
Claus Fisker | 18.03.2009 | 25.06.2010 | bestyrelse |
Rikkemai Nielsen | 18.03.2009 | 09.02.2010 | bestyrelse |