Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2015-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Bomhusvej 22, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-23 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-03 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-03 fjernes Navne: ERNST PROPERTIES ApS (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-03 fjernes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-03 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2009-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-15 fjernes Direktion: David Ernst-Sunne (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2008-10-01 fjernes Revisor: HEHØ, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-10-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bomhusvej 22, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2007-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 237, 2900 Hellerup (offentliggjort 2005-12-20)
Den 2007-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2007-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2007-08-20 tilføjes Vedtægter: 2007-08-20 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-10-09)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 237, 2900 Hellerup (offentliggjort 2005-12-20)
Den 2005-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-20 tilføjes Direktion: David Ernst-Sunne (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2005-12-20 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Navne: ERNST PROPERTIES ApS (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2005-12-19 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4541 (offentliggjort 2005-12-01)
Den 2005-12-20 tilføjes Revisor: HEHØ, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-23 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2005-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-23 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2005-11-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2005-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2005-11-23 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4541 (offentliggjort 2005-12-01)
Den 2005-11-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2005-11-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2005-11-23 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-23 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2005-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2005-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)