Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2005-10-17 sletter virksomheden Ejerskaber: GRØNNE EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2008-10-29 sletter virksomheden Ejerskaber: A. JUHL ØSTERGAARD EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2019-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstevænget 6, 6040 Egtved (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bindeballevej 97, 7183 Randbøl (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-02-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bindeballevej 97, 7183 Randbøl (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Bindeballevej 97, 7183 Randbøl (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-02-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-29 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-04-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-03-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-25 tilføjes Vedtægter: 2016-02-25 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-25 fjernes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2015-12-02 tilføjes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2015-12-02 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2008-10-29 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2008-10-29 fjernes Revisor: EBSEN CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bindeballevej 97, 7183 Randbøl (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bindeballevej 97, 7183 Randbøl (offentliggjort 2006-11-17)
Den 2006-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bindeballevej 97, 7183 Randbøl (offentliggjort 2006-11-17)
Den 2006-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Ammitsbølvej 37, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ammitsbølvej 37, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-17 tilføjes Direktion: Arne Juhl Østergaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for datterselskaber samt investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Legale ejere: Arne Juhl Østergaard (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2005-10-17 tilføjes Navne: AJØ HOLDING ApS, BINDEBALLE (offentliggjort 2005-12-05)
Den 2005-10-17 tilføjes Reelle ejere: Arne Juhl Østergaard (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2005-10-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Revisor: EBSEN CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Vedtægter: 2005-10-17 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2005-10-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-11-30)
Den 2005-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)