Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Didrik Joakim Lehmkuhl | 06.07.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jean-Marc Tornare | 06.07.2018 | 09.01.2024 | direktør |
Niels Christian Wedell-Wedellsborg | 31.05.2017 | 06.07.2018 | direktør |
Peter Matzen Drachmann | 08.10.2015 | 31.05.2017 | direktør |
Jan Breum Eriksen | 16.11.2005 | 08.10.2015 | direktør |
Kim Einar Norup | 16.11.2005 | 31.05.2010 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Didrik Joakim Lehmkuhl | 16.12.2010 | 06.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Gilles Marie Betrand Dominique Lambotte | 16.12.2010 | 06.07.2018 | bestyrelsesmedlem |