Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marianne Kofoed | 01.05.2014 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anni Friis Andreasen | 26.06.2013 | 01.05.2014 | direktør |
Torben Svanberg | 24.11.2005 | 26.06.2013 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ole Christiansen | 21.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Sinkjær | 21.04.2021 | formand |
Marianne Kofoed | 01.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Svanberg | 26.06.2013 | 21.04.2021 | formand |
Anni Friis Andreasen | 26.06.2013 | 01.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Børge Munk Ebbesen | 05.12.2008 | 26.06.2013 | formand |
Thomas Sinkjær | 04.12.2008 | 20.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Leschly | 17.03.2006 | 05.12.2008 | formand |
Flemming Rohde | 17.03.2006 | 04.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Thyregod-Nielsen | 17.03.2006 | 04.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Børge Munk Ebbesen | 17.03.2006 | 17.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Torben Svanberg | 24.11.2005 | 17.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Anni Friis Andreasen | 24.11.2005 | 17.03.2006 | bestyrelsesmedlem |