Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | ||||
Vedtægter | Ejerskaber | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-19 tilføjes Legale ejere: Jeanette Kildevæld Post (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-19 tilføjes Reelle ejere: Jeanette Kildevæld Post (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-18 tilføjes Vedtægter: 2021-03-18 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2005-11-28 sletter virksomheden Ejerskaber: SIMA INNOVATION ApS. (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SIMA INNOVATION ApS. (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-03-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2017-05-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-28 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: Ole Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-17 tilføjes Revisor: Ole Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-17 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knødbjerg 6, 5792 Årslev (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Knødbjerg 6, 5792 Årslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-14 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-14 fjernes Revisor: INVESTERINGSAKTIESELSKABET HJALLESEVEJ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knødbjerg 6, 5792 Årslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-28 tilføjes Direktion: Mikael Kildevæld (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-28 tilføjes Legale ejere: Mikael Kildevæld (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2005-11-28 tilføjes Navne: M. TECH HOLDING ApS (offentliggjort 2005-11-29)
Den 2005-11-28 tilføjes Reelle ejere: Mikael Kildevæld (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2005-11-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-11-28 tilføjes Revisor: INVESTERINGSAKTIESELSKABET HJALLESEVEJ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-28 tilføjes Stiftere: Mikael Kildevæld (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-28 tilføjes Vedtægter: 2005-11-28 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2005-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-11-29)
Den 2005-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)