Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 116, 1., 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-28 fjernes Direktion: Lars Klitgaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-28 fjernes Navne: KONGENSGADE 58 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 fjernes Revisor: HARTVIG & AALUND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 fjernes Stiftere: LKD ODENSE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 116, 1., 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenbæk Torv 1, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2008-11-17)
Den 2009-12-11 tilføjes Revisor: HARTVIG & AALUND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenbæk Torv 1, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2008-11-17)
Den 2008-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Stationsvej 15, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2006-06-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2006-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Stationsvej 15, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2006-06-29)
Den 2006-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Baggers Allé 20, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2005-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Baggers Allé 20, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-21 tilføjes Direktion: Lars Klitgaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med projektudvikling, køb og salg af fast ejendom, udlejning af fast ejendom og anden dermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-21 tilføjes Navne: KONGENSGADE 58 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-21 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-21 tilføjes Stiftere: LKD ODENSE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-21 tilføjes Vedtægter: 2005-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)