Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariendalsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-17 fjernes Direktion: Lars Sander Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-17 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-17 fjernes Navne: LEJRE MIDTINVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-17 fjernes Revisor: OBK REVISION REGISTRERET REVISOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-17 fjernes Stiftere: Lars Sander Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariendalsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariendalsvej 6, 4000 Roskilde (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-07-23 tilføjes Revisor: OBK REVISION REGISTRERET REVISOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2005-11-30)
Den 2007-06-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-30 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET V/RENE R. ANDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariendalsvej 6, 4000 Roskilde (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariendalsvej 6, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2005-11-30)
Den 2005-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariendalsvej 6, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-30 tilføjes Direktion: Lars Sander Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Mariendalsvej 6 og at forestå administrationen af nævnte kommanditistselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-30 tilføjes Navne: LEJRE MIDTINVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-30 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET V/RENE R. ANDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-30 tilføjes Stiftere: Lars Sander Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-30 tilføjes Vedtægter: 2005-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)