Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hugo Steen Berthelsen | 25.10.2013 | 05.05.2015 | direktion |
Jeppe Lynge Larsen | 01.02.2011 | 25.10.2013 | direktion |
Lars Peter Kruse | 02.06.2008 | 01.02.2011 | direktion |
Kent Hoeg Sørensen | 31.05.2006 | 02.06.2008 | direktion |
Ole Vedsted-Jakobsen | 24.11.2005 | 31.05.2006 | direktion |