Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Stiftere | Første regnskabsperiode | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2009-12-02 sletter virksomheden Ejerskaber: VESTERLØKKEN HOLDING ApS. (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2010-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: ODENSE EJENDOMSSELSKAB A/S. (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2010-08-09 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET VESTERLØKKEN A/S. (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2012-05-21 sletter virksomheden Ejerskaber: HOLDINGSELSKABET VANGEN A/S. (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2012-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SKIBHUSVEJ A/S. (offentliggjort 2015-05-17)
Den 2012-08-30 sletter virksomheden Ejerskaber: SS EJENDOMME ODENSE A/S. (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2012-12-17 sletter virksomheden Ejerskaber: MD ODENSE EJENDOMME A/S. (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2014-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET VINDEGADE 52, ODENSE A/S. (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2015-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ODENSE BOLIG ApS. (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2015-02-17 sletter virksomheden Ejerskaber: THUJA EJENDOMME A/S. (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2015-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S NEUSTADT. (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2015-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPLEMENTAR NEUSTADT ApS. (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2015-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S NEUSTADT. (offentliggjort 2017-08-16)
Den 2017-11-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejd. HH & JN ApS. (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-20 tilføjes Legale ejere: NJA Odense Holding ApS, Heidi Odense Holding ApS (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-04-20 fjernes Legale ejere: Niels Jørgen Andersen, Heidi Haals Andersen (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-08 tilføjes Revisor: REVISION & RÅD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-08 fjernes Revisor: Bogføring I/S (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2014-08-18 tilføjes Revisor: Bogføring I/S (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2014-08-18 fjernes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thujavej 43, 5250 Odense SV (offentliggjort 2014-05-21)
Den 2014-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyrupgårdvænget 10, 5250 Odense SV (offentliggjort 2014-05-21)
Den 2011-01-01 tilføjes Bibranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2011-06-20)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (offentliggjort 2011-06-20)
Den 2011-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: nja@odensebolig.dk (offentliggjort 2011-06-20)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-08-10 tilføjes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-10 fjernes Revisor: REVISORGÅRDEN I ODENSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Direktion: Niels Jørgen Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 fjernes Direktion: Heidi Haals Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Revisor: REVISORGÅRDEN I ODENSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, samt udføre investeringer og administration af formuer, samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed (herunder finansielle instrumenter som f.eks. valutater- mins/options/swapforretninger (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 225.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 tilføjes Vedtægter: 2009-04-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 tilføjes Legale ejere: HOLDING JNA ApS (offentliggjort 2015-05-25)
Den 2008-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrupgårdvænget 10, 5250 Odense SV (offentliggjort 2014-05-21)
Den 2008-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Thujavej 53, 5250 Odense SV (offentliggjort 2005-12-01)
Den 2008-06-06 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-06 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-08 tilføjes Stiftere: ODENSE BOLIG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thujavej 53, 5250 Odense SV (offentliggjort 2005-12-01)
Den 2005-11-21 tilføjes Direktion: Heidi Haals Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-21 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-21 tilføjes Legale ejere: Niels Jørgen Andersen, Heidi Haals Andersen (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2005-11-21 tilføjes Navne: HJN INVEST ApS (offentliggjort 2005-12-01)
Den 2005-11-21 tilføjes Reelle ejere: Niels Jørgen Andersen, Heidi Haals Andersen (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2005-11-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-11-21 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-21 tilføjes Stiftere: Niels Jørgen Andersen, Heidi Haals Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-12-01)
Den 2005-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)