Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storkevej 31, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2021-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Granlunden 131, 2635 Ishøj (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2021-01-11 tilføjes Kontaktoplysninger: ja@teytaud.dk (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2005-11-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TEYTAUD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-04-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-22 fjernes Revisor: Statsautoriseret revisor Søren Cortsen (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: Statsautoriseret revisor Søren Cortsen (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2011-06-21 fjernes Revisor: Søren Cortsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-27 tilføjes Revisor: Søren Cortsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-27 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-26 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-26 fjernes Revisor: Søren Cortsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-02 tilføjes Legale ejere: Jesper Stage Andersen (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2006-01-02 tilføjes Reelle ejere: Jesper Stage Andersen (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2005-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granlunden 131, 2635 Ishøj (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2005-11-11 tilføjes Direktion: Jesper Stage Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-11 tilføjes Navne: JSA INVEST ApS (offentliggjort 2005-11-22)
Den 2005-11-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2005-11-11 tilføjes Revisor: Søren Cortsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-11 tilføjes Vedtægter: 2005-11-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-11-22)
Den 2005-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)