Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillemark 5, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-31 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-31 fjernes Hovedbranche: Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-31 fjernes Kontaktoplysninger: sveaps@mail.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-31 fjernes Navne: SVEA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-31 fjernes Revisor: NIELSEN LOGISTIK OG TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-31 fjernes Stiftere: Jack Raymond Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-15 fjernes Bestyrelse: Jack Raymond Johansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-15 fjernes Direktion: Shanna Siff Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-27 tilføjes Revisor: NIELSEN LOGISTIK OG TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-27 fjernes Revisor: Lars Ulrich Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-18 tilføjes Stiftere: Jack Raymond Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-18 fjernes Stiftere: Jack Raymond Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsudlejning og herunder de af bestyrelsen afledte virksomheder som er forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-19 tilføjes Vedtægter: 2009-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 tilføjes Kontaktoplysninger: sveaps@mail.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-13 tilføjes Hovedbranche: Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-12 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2008-09-01)
Den 2008-11-13 tilføjes Navne: SVEA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-12 fjernes Navne: SVEABYG ApS (offentliggjort 2008-09-01)
Den 2008-10-20 tilføjes Direktion: Shanna Siff Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-20 fjernes Direktion: Jack Raymond Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Bestyrelse: Jack Raymond Johansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2008-09-01)
Den 2008-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-08-20 tilføjes Navne: SVEABYG ApS (offentliggjort 2008-09-01)
Den 2008-08-19 fjernes Navne: PROSPEC ApS (offentliggjort 2005-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-25 tilføjes Revisor: Lars Ulrich Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-25 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRALEN I NØRRE ALSLEV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillemark 5, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillemark 5, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRALEN I NØRRE ALSLEV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-14 fjernes Revisor: PRO REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillemark 5, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-24 tilføjes Direktion: Jack Raymond Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-24 tilføjes Navne: PROSPEC ApS (offentliggjort 2005-11-22)
Den 2005-10-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-24 tilføjes Revisor: PRO REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-24 tilføjes Stiftere: Jack Raymond Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)