Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Revisor | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2005-11-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BAHNE SØRENSEN A/S. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S VEJLE CITY CENTER 1. (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2014-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: FLEXPOS ApS. (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2017-06-29 sletter virksomheden Ejerskaber: TBI 2016 Holding ApS. (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JBS INVEST ApS. (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-06-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HSMU Gruppen ApS. (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HSMU stillads service ApS. (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-01 tilføjes Bibranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2021-02-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2020-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Johannevej 1, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 58, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-09-30 fjernes Legale ejere: Ellen Bahne Worsaa Sørensen (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2018-09-30 fjernes Reelle ejere: Ellen Bahne Worsaa Sørensen (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2018-02-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 175.612,00 (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-06-29 tilføjes Legale ejere: Ellen Bahne Worsaa Sørensen (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2017-06-29 tilføjes Reelle ejere: Ellen Bahne Worsaa Sørensen (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2017-06-29 tilføjes Vedtægter: 2017-06-29 (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-03-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 58, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2016-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Indiakaj 5, 5. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 tilføjes Kontaktoplysninger: tbi@bahne.dk (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2009-10-27 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-27 fjernes Revisor: MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Navne: TBS KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2007-10-15)
Den 2007-10-14 fjernes Navne: TROELS BAHNE HOLDING ApS (offentliggjort 2005-11-21)
Den 2007-10-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 tilføjes Vedtægter: 2007-10-15 (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2005-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Indiakaj 5, 5. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2005-11-14 tilføjes Direktion: Troels Bahne Ingemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2005-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Legale ejere: Troels Bahne Ingemann (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2005-11-14 tilføjes Navne: TROELS BAHNE HOLDING ApS (offentliggjort 2005-11-21)
Den 2005-11-14 tilføjes Reelle ejere: Troels Bahne Ingemann (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2005-11-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-11-14 tilføjes Revisor: MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-11-21)
Den 2005-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)