Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Chr. Hansensvej 5, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-20 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-20 fjernes Direktion: Carsten Frølund Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-17 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-20 fjernes Legale ejere: Carsten Frølund Jensen (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-20 fjernes Navne: CFJ ApS (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-20 fjernes Stiftere: Carsten Frølund Jensen (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2010-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og erhverve kapitalandele i andre selskaber samt at markedsføre, sælge og levere konsulenttjenester. (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2010-05-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2010-05-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2010-05-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2010-05-14 tilføjes Vedtægter: 2010-05-14 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2008-03-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2008-03-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2008-02-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Chr. Hansensvej 5, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Chr. Hansensvej 5, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2006-09-04)
Den 2006-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Chr. Hansensvej 5, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2006-09-04)
Den 2006-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Philip Schous Vej 21, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Philip Schous Vej 21, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-17 tilføjes Direktion: Carsten Frølund Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2005-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2005-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-17 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2005-11-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-17 tilføjes Legale ejere: Carsten Frølund Jensen (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2005-11-17 tilføjes Navne: CFJ ApS (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2005-11-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2005-11-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2005-11-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2005-11-17 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2005-11-17 tilføjes Stiftere: Carsten Frølund Jensen (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2005-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2005-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-20)