Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2005-11-18 sletter virksomheden Ejerskaber: OLAFUR ELIASSON ApS. (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Margrethevej 14, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-02-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-02-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-18 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-02-10 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-02-10 fjernes Legale ejere: Olafur Elíasson (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-02-10 fjernes Navne: OE I HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-02-10 fjernes Reelle ejere: Olafur Elíasson (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-02-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-02-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-02-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-02-10 fjernes Revisor: JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-02-10 fjernes Stiftere: Olafur Elíasson (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-02-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2020-07-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2020-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2020-07-01 fjernes Direktion: Olafur Elíasson (direktion) (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Margrethevej 14, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2018-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingskiftevej 4, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2017-05-11 tilføjes Revisor: JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2017-05-11 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-11 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2007-10-11 fjernes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingskiftevej 4, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2005-11-18 tilføjes Direktion: Olafur Elíasson (direktion) (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2005-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2005-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2005-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-18 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2005-11-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2005-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2005-11-18 tilføjes Legale ejere: Olafur Elíasson (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2005-11-18 tilføjes Navne: OE I HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2005-11-18 tilføjes Reelle ejere: Olafur Elíasson (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2005-11-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2005-11-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2005-11-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2005-11-18 tilføjes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-18 tilføjes Stiftere: Olafur Elíasson (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2005-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2005-11-18 tilføjes Vedtægter: 2005-11-18 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2005-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2005-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-09)