Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Direktion | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høders Vej 42, 9500 Hobro (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Markedsgade 22, 2. tv., 9500 Hobro (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2006-11-13 sletter virksomheden Ejerskaber: RICE IN ApS. (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RICE IN ApS. (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2023-01-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-02-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markedsgade 22, 2. tv., 9500 Hobro (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2015-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 111, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Kontaktoplysninger: laerkeborg@hotmail.com (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2014-12-11 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2014-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab samt drive finansiering og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Vedtægter: 2014-11-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 fjernes Revisor: Mogens Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-04 tilføjes Revisor: Mogens Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-04 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 111, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2005-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-22 tilføjes Direktion: Stefan Lærkeborg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-22 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-22 tilføjes Navne: LÆRKEBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2005-12-23)
Den 2005-12-21 fjernes Navne: PBH 28.739 ApS (offentliggjort 2005-11-18)
Den 2005-12-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 fjernes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-15 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-15 tilføjes Legale ejere: Stefan Lærkeborg (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2005-11-15 tilføjes Navne: PBH 28.739 ApS (offentliggjort 2005-11-18)
Den 2005-11-15 tilføjes Reelle ejere: Stefan Lærkeborg (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2005-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-15 tilføjes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-15 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-11-18)
Den 2005-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)