Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
John Arvid Hansen Degn | 20.06.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dion Søndergaard Nielsen | 02.11.2017 | 20.06.2022 | direktør |
Dion Søndergaard Nielsen | 26.06.2011 | 30.08.2017 | direktør |
Carsten Nielsen | 15.12.2005 | 26.06.2011 | direktør |
Preben Bang Henriksen | 15.11.2005 | 15.12.2005 | direktør |