Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedevej 10, 9440 Aabybro (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-12 fjernes Direktion: René Ruprecht (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-12 fjernes Kontaktoplysninger: rene@ruprecht.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-12 fjernes Navne: Q 2 EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 fjernes Stiftere: Kim Bøttger (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning, herunder ejerskab af kapitalbesiddelser. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 tilføjes Vedtægter: 2012-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Revisor: Dansk Revision København A/S, REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-03 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2010-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevej 10, 9440 Aabybro (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 80, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2007-11-24)
Den 2010-09-22 tilføjes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2010-09-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-03-02 tilføjes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-02 fjernes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13. JANUAR 2010 ApS (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2009-12-01 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-13 tilføjes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13. JANUAR 2010 ApS (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2009-11-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-11)
Den 2007-12-04 tilføjes Kontaktoplysninger: rene@ruprecht.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 80, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2007-11-24)
Den 2007-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 9, 1958 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-21 fjernes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-11)
Den 2007-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-30 tilføjes Direktion: René Ruprecht (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Direktion: Kim Bøttger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-22 tilføjes Stiftere: Kim Bøttger (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-22 fjernes Stiftere: Kim Bøttger (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-16 tilføjes Stiftere: Kim Bøttger (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 9, 1958 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-16 tilføjes Direktion: Kim Bøttger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-16 tilføjes Navne: Q 2 EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2005-11-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-16 tilføjes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2005-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)