Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-02-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Hornstrupvej 47, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Hornstrupvej 47, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Hornstrupvej 47, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Hornstrupvej 47, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-02-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 tilføjes Vedtægter: 2011-01-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Hornstrupvej 47, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2010-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyboesgade 88, 3. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyboesgade 88, 3. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyboesgade 88, 3. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyboesgade 88, 3. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-14 tilføjes Direktion: Stig Brogård Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Legale ejere: Stig Brogård Andersen (offentliggjort 2018-02-25)
Den 2005-11-14 tilføjes Navne: SBA ApS (offentliggjort 2005-11-17)
Den 2005-11-14 tilføjes Reelle ejere: Stig Brogård Andersen (offentliggjort 2018-02-25)
Den 2005-11-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Stiftere: Stig Brogård Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-11-17)
Den 2005-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)