Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-15 tilføjes Vedtægter: 2022-03-15 (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-15 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2011-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPLEX IT A/S. (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-05-19 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPLEX IT A/S. (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-05-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KOMPLEX IT HOLDING ApS. (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-05-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Ledergruppe Holding af 2021 ApS. (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Ledergruppe Holding af 2021 ApS. (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ledergruppe Holding af 2021 ApS. (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lostien 14, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringholm 4, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-01 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2018-12-01 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringholm 4, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kalkbrænderi Vej 39, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-05-27)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-06-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kalkbrænderi Vej 39, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-05-27)
Den 2016-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortemosevej 90, 2730 Herlev (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-04-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-24 tilføjes Navne: J&K Fredensborg ApS (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-23 fjernes Navne: SORTEMOSEN 90 ApS (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-24 tilføjes Vedtægter: 2016-04-24 (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortemosevej 90, 2730 Herlev (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2005-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-08 tilføjes Direktion: Jesper Fredensborg Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-08 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri samt at foretage investeringer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-08 tilføjes Navne: SORTEMOSEN 90 ApS (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2005-12-07 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4520 (offentliggjort 2005-11-17)
Den 2005-12-08 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2005-12-08 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-08 tilføjes Vedtægter: 2005-12-08 (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2005-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-14 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Legale ejere: Jesper Fredensborg Jensen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2005-11-14 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4520 (offentliggjort 2005-11-17)
Den 2005-11-14 tilføjes Reelle ejere: Jesper Fredensborg Jensen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2005-11-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2005-11-14 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-11-17)
Den 2005-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)