Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Brostræde 5, 5. th., 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-04 fjernes Navne: HORSEBO HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-04 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-04 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-04 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-26 fjernes Bestyrelse: Flemming Bahner (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-26 fjernes Direktion: Flemming Bahner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-26 fjernes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brostræde 5, 5. th., 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakken 3, 4300 Holbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-08-25 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-07 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-07 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakken 3, 4300 Holbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakken 3, 4300 Holbæk (offentliggjort 2005-12-27)
Den 2005-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakken 3, 4300 Holbæk (offentliggjort 2005-12-27)
Den 2005-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-19 tilføjes Bestyrelse: Flemming Bahner (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 tilføjes Direktion: Flemming Bahner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 fjernes Direktion: Jørgen Herman Melchior (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i virksomheder, varetagelse af ejerinteresser i disse, samt udøvelse af anden financiel virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 tilføjes Navne: HORSEBO HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-18 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 2145 (offentliggjort 2005-11-17)
Den 2005-12-19 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 tilføjes Vedtægter: 2005-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-14 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Direktion: Jørgen Herman Melchior (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 2145 (offentliggjort 2005-11-17)
Den 2005-11-14 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)