Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Lysagervej 6, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-15 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-06-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-06-20 fjernes Legale ejere: Lars Sundby Andresen, Line Dalby Andresen (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-06-20 fjernes Navne: TORUPLUND HOLDING A/S (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-06-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-06-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-06-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-06-20 fjernes Stiftere: Line Dalby Andresen, Lars Sundby Andresen (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-06-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-05-29 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2016-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2016-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-16 fjernes Bestyrelse: Lars Sundby Andresen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-16 fjernes Direktion: Lars Sundby Andresen (direktion) (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2015-09-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2015-09-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-05-29 tilføjes Bestyrelse: Jan Ivan Rasmussen (formand) (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2014-12-12 fjernes Bestyrelse: Henrik Christian Hüttemeier (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2012-11-06 fjernes Revisor: Revision Syd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 fjernes Bestyrelse: Iben Juul (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-16 tilføjes Bestyrelse: Line Dalby Andresen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2005-11-15 tilføjes Bestyrelse: Iben Juul (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysagervej 6, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2005-11-15 tilføjes Direktion: Lars Sundby Andresen (direktion) (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2005-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af kursus-, konference- og hotelvirksomhed, investering, handel og anden dermed i forbindelse stående virksomhed, herunder at eje aktier i Toruplund A/S. (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2005-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2005-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-15 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2005-11-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2005-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2005-11-15 tilføjes Legale ejere: Lars Sundby Andresen, Line Dalby Andresen (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2005-11-15 tilføjes Navne: TORUPLUND HOLDING A/S (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2005-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2005-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2005-11-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2005-11-15 tilføjes Revisor: Revision Syd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-15 tilføjes Stiftere: Line Dalby Andresen, Lars Sundby Andresen (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2005-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2005-11-15 tilføjes Vedtægter: 2005-11-15 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2005-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2005-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-22)