Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-10-15 fjernes Binavne: FLC OVERFLADEENTREPRISE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 14, 5750 Ringe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-02 fjernes Direktion: Allan Selmar Osther (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-02 fjernes Hovedbranche: Karosseriværksteder og autolakererier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-02 fjernes Navne: FYNS LAK CENTER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-02 fjernes Revisor: Marianne Hanne Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-02 fjernes Stiftere: Allan Selmar Osther (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Karosseriværksteder og autolakererier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Autolakererier (offentliggjort 2005-11-30)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 14, 5750 Ringe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 14, 5750 Ringe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-01 tilføjes Hovedbranche: Autolakererier (offentliggjort 2005-11-30)
Den 2005-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 14, 5750 Ringe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-02 tilføjes Binavne: FLC OVERFLADEENTREPRISE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 tilføjes Direktion: Allan Selmar Osther (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er auto lakering, storvogns lakering, industri lakering, overflade entreprise og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 tilføjes Navne: FYNS LAK CENTER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 tilføjes Revisor: Marianne Hanne Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 tilføjes Stiftere: Allan Selmar Osther (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 tilføjes Vedtægter: 2005-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)