Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Sandfeld Vestergaard | 12.10.2007 | direktør |
Claus Hagen Jensen | 10.11.2005 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Egebjerg Nielsen | 12.10.2007 | 24.09.2023 | direktør |
Søren Moeslund Larsen | 12.10.2007 | 01.02.2016 | direktør |
Ida Astrup Rasmussen | 12.10.2007 | 21.05.2015 | direktør |
Kim Arthur Bremholm-Nielsen | 10.11.2005 | 12.10.2007 | direktør |