Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hornsyld Industrivej 4, 8783 Hornsyld (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-15 fjernes Navne: FRX MHG A/S (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-15 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-15 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-15 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-15 fjernes Stiftere: S.L.J. HOLDING A/S, P.L.J. HOLDING A/S, H.L.J. HOLDING A/S (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2010-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2010-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 fjernes Bestyrelse: Ole Elverdam Borch (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-12-22 fjernes Direktion: Jens Peter Aabyen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-02-23 tilføjes Bestyrelse: Ole Elverdam Borch (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-02-23 fjernes Bestyrelse: Niels Ravn (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-23 tilføjes Direktion: Jens Peter Aabyen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-02-23 fjernes Direktion: Frits Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed, herunder eje aktier og anparter i datterselskaber samt foretage investering, finansiering og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2010-02-23 tilføjes Navne: FRX MHG A/S (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2010-02-22 fjernes Navne: FLEXA MØBLER HOLDING A/S (offentliggjort 2005-11-28)
Den 2010-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsens formand i forening i forening med et andet bestyrelsesmedlem, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2010-02-23 tilføjes Vedtægter: 2010-02-23 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2009-12-14 tilføjes Bestyrelse: Niels Ravn (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 fjernes Bestyrelse: Henning Lykke Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 fjernes Direktion: Henning Lykke Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Direktion: Frits Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-02 fjernes Bestyrelse: Frits Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Bestyrelse: Kurt Hedegaard Carstensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 fjernes Bestyrelse: Else Marie Påske Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-07 tilføjes Bestyrelse: Frits Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-07 fjernes Bestyrelse: Frank Hjalmar Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-07 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2008-03-07 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornsyld Industrivej 4, 8783 Hornsyld (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hornsyld Industrivej 4, 8783 Hornsyld (offentliggjort 2006-05-30)
Den 2006-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornsyld Industrivej 4, 8783 Hornsyld (offentliggjort 2006-05-30)
Den 2006-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Bisholtvej 5, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Bisholtvej 5, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Bestyrelse: Frank Hjalmar Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Direktion: Henning Lykke Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000.000,00 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Navne: FLEXA MØBLER HOLDING A/S (offentliggjort 2005-11-28)
Den 2005-09-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Stiftere: S.L.J. HOLDING A/S, P.L.J. HOLDING A/S, H.L.J. HOLDING A/S (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)