Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2017-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Enggade 1, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-10 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-08 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-08 fjernes Legale ejere: J.H. INVEST 2000 A/S, Rohden Plus ApS (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-08 fjernes Navne: DÄNISCHE IMMOBILIEN A/S (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-08 fjernes Stiftere: J.H. INVEST 2000 A/S, INTER GRUPPEN IKAST A/S (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2016-11-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2016-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2016-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-15 fjernes Bestyrelse: Henning Nedergaard Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-15 fjernes Direktion: Henning Nedergaard Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-03-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-10 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Gregers Jensen (formand) (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2013-09-13 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2013-09-13 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-22 tilføjes Bestyrelse: Henning Nedergaard Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2012-02-22 fjernes Bestyrelse: Michael Arne Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-22 tilføjes Direktion: Henning Nedergaard Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2012-02-22 fjernes Direktion: Michael Arne Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-22 tilføjes Legale ejere: Rohden Plus ApS (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2012-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enggade 1, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2012-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Enggade 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-11-02 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2011-11-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enggade 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Enggade 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enggade 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-10 tilføjes Bestyrelse: Michael Arne Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 tilføjes Direktion: Michael Arne Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er erhvervelse af ejendomme med henblik på udlejning eller videresalg. (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2005-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2005-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-10 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2005-11-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2005-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2005-11-10 tilføjes Legale ejere: J.H. INVEST 2000 A/S (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2005-11-10 tilføjes Navne: DÄNISCHE IMMOBILIEN A/S (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2005-11-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2005-11-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2005-11-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2005-11-10 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S, ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 tilføjes Stiftere: J.H. INVEST 2000 A/S, INTER GRUPPEN IKAST A/S (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2005-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med bestyrelsesformanden, af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2005-11-10 tilføjes Vedtægter: 2005-11-10 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2005-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2005-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-15)