Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Hjørngaard Madsen | 23.05.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lucas Dupont | 19.03.2024 | 23.05.2024 | direktør |
Morten Hjørngaard Madsen | 25.06.2015 | 21.03.2024 | direktør |
Jakob Hjørngaard Madsen | 18.03.2014 | 25.06.2015 | direktør |
Jeanette Dupont | 27.10.2005 | 18.03.2014 | direktør |