Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-31 tilføjes Vedtægter: 2024-05-31 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-31 fjernes Revisor: EKL REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storhaven 7, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-12-18)
Den 2022-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Storhaven 7, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-12-18)
Den 2022-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storhaven 7, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-12-18)
Den 2022-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderbrogade 34, 3. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-09 tilføjes Kontaktoplysninger: jhs@linderoth-sorensen.dk (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-29 tilføjes Revisor: EKL REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2020-05-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2019-11-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2019-11-01 fjernes Revisor: GRAUNGAARD INVEST APS (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-18 tilføjes Revisor: GRAUNGAARD INVEST APS (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2016-05-18 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET RATHMANN & MORTENSEN, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderbrogade 34, 3. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2016-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 18, 7100 Vejle (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-04-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2013-03-20 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET RATHMANN & MORTENSEN, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2013-03-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 18, 7100 Vejle (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2012-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Damhaven 3, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-11-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-26 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-05-04)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damhaven 3, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Damhaven 3, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-05-04)
Den 2006-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damhaven 3, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-10 tilføjes Direktion: Jørgen Helvig Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er konsulentvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 tilføjes Legale ejere: LINDEROTH & SØRENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2005-11-10 tilføjes Navne: L-S VEJLE ApS (offentliggjort 2005-11-10)
Den 2005-11-10 tilføjes Reelle ejere: Kirsten Haustrup Linderoth, Jørgen Helvig Sørensen (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2005-11-10 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2005-11-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 tilføjes Stiftere: Jørgen Helvig Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 tilføjes Vedtægter: 2005-11-10 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2005-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-11-10)
Den 2005-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)