Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Troensevej 11, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-18 fjernes Bestyrelse: Roger Kjønniksen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-18 fjernes Direktion: Erik Rix-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-18 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med radio og tv mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-18 fjernes Navne: SELEK CONSUMER ELECTRONIC A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-18 fjernes Stiftere: SELEK HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2005-12-31 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med radio og tv mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Troensevej 11, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-31 tilføjes Bestyrelse: Roger Kjønniksen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-31 tilføjes Direktion: Erik Rix-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-31 tilføjes Navne: SELEK CONSUMER ELECTRONIC A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-31 tilføjes Stiftere: SELEK HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-31 tilføjes Vedtægter: 2005-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)