Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-09-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt hermed beslægtet virksomhed og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-18 tilføjes Vedtægter: 2011-03-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-28 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-04 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-11 tilføjes Legale ejere: Jørgen Enggaard (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2005-11-11 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Enggaard (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2005-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marathonvej 5, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-02 tilføjes Direktion: Jørgen Enggaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 tilføjes Navne: STØTT HOLDING ApS (offentliggjort 2005-11-07)
Den 2005-11-02 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-11-02 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-11-07)
Den 2005-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)