Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2005-11-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GALLERI AVANTI KOLDING ApS. (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2020-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 19, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 19, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-04-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 19, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2016-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 19, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2014-04-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2014-04-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2014-04-04 fjernes Revisor: Jørn Skaarup Christiansen (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2013-12-31 tilføjes Legale ejere: Niels Jørgen Junker (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2013-12-31 fjernes Legale ejere: Ingeborg Plauborg Lorentzen (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2013-12-31 tilføjes Reelle ejere: Niels Jørgen Junker (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2013-12-31 fjernes Reelle ejere: Ingeborg Plauborg Lorentzen (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2012-04-18 tilføjes Revisor: Jørn Skaarup Christiansen (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2012-04-18 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 19, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2011-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Krokusvænget 5, 5330 Munkebo (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-08-02 tilføjes Direktion: Niels Jørgen Junker (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-02 fjernes Direktion: Ingeborg Plauborg Lorentzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-06-23 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krokusvænget 5, 5330 Munkebo (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Krokusvænget 5, 5330 Munkebo (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krokusvænget 5, 5330 Munkebo (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-04 tilføjes Direktion: Ingeborg Plauborg Lorentzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele, investeringer, formuepleje samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-04 tilføjes Legale ejere: Ingeborg Plauborg Lorentzen (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2005-11-04 tilføjes Navne: IPL HOLDING MUNKEBO ApS (offentliggjort 2005-11-07)
Den 2005-11-04 tilføjes Reelle ejere: Ingeborg Plauborg Lorentzen (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2005-11-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2005-11-04 tilføjes Stiftere: Ingeborg Plauborg Lorentzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-04 tilføjes Vedtægter: 2005-11-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-11-07)
Den 2005-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)