Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Navne | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Binavne | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-01 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2005-11-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FRISTERIET ApS. (offentliggjort 2015-01-19)
Den 2019-03-04 sletter virksomheden Ejerskaber: 2 The Max IVS. (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2023-08-31 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 50, 3. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 50, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-03-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 50, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2019-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie 131, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-30 tilføjes Hjemmeside: www.tricas.dk (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-30 tilføjes Kontaktoplysninger: info@tricas.dk (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-29 fjernes Kontaktoplysninger: trine.caspersen@jubii.dk (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive psykologivirksomhed, herunder psykologisk rådgivning, terapi, konsulentbistand og coaching til virksomheder og private, samt besidde fast ejendom og foretage andre passive formueanbringelser og investeringer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-14 tilføjes Vedtægter: 2014-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-14 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-31 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2011-10-31 tilføjes Hovedbranche: Psykologisk rådgivning (offentliggjort 2011-10-31)
Den 2011-10-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-11 tilføjes Kontaktoplysninger: trine.caspersen@jubii.dk (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-03-31 tilføjes Navne: PSYKOLOG TRINE CASPERSEN ApS (offentliggjort 2009-03-31)
Den 2009-03-30 fjernes Navne: TRICAS ApS (offentliggjort 2009-03-19)
Den 2009-03-19 tilføjes Navne: TRICAS ApS (offentliggjort 2009-03-19)
Den 2009-03-18 fjernes Navne: TRICAS HOLDING ApS (offentliggjort 2005-11-04)
Den 2008-02-28 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-28 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-10-10)
Den 2007-10-05 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2007-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie 131, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2007-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Brønsvigvej 7, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-08-13 tilføjes Direktion: Trine Bjerremand Caspersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-18 fjernes Direktion: Trine Bjerremand Caspersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brønsvigvej 7, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Brønsvigvej 7, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-10-10)
Den 2006-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brønsvigvej 7, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-25 tilføjes Binavne: TRICAS ApS, PSYKOLOGHUSET TRICAS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-25 tilføjes Direktion: Trine Bjerremand Caspersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-25 tilføjes Legale ejere: Trine Bjerremand Caspersen (offentliggjort 2017-10-29)
Den 2005-10-25 tilføjes Navne: TRICAS HOLDING ApS (offentliggjort 2005-11-04)
Den 2005-10-25 tilføjes Reelle ejere: Trine Bjerremand Caspersen (offentliggjort 2017-10-29)
Den 2005-10-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-25 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-25 tilføjes Stiftere: Trine Bjerremand Caspersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-11-04)
Den 2005-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)