Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Bibranche | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Vedtægter | Formål | Navne | Reelle ejere | ||||
Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2018-10-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Care2Move ApS. (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2019-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Care2Move ApS. (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandvejsbanken 13, 4220 Korsør (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandvejsbanken 13, 4220 Korsør (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandvejsbanken 13, 4220 Korsør (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2019-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Revvej 40, 4220 Korsør (offentliggjort 2019-08-17)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-08 tilføjes Legale ejere: JL-Invest Holding ApS (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2019-05-08 fjernes Legale ejere: Jesper Laugesen (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2017-01-01 fjernes Bibranche: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-05-31 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-05-27 tilføjes Vedtægter: 2015-05-27 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2013-09-18 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2013-09-18 fjernes Revisor: Dansk Revision Korsør I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-01 tilføjes Bibranche: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2009-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive agentur og salgsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direkionen. (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2009-03-18 tilføjes Vedtægter: 2009-03-18 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2008-08-27 tilføjes Navne: JL-INVEST ApS (offentliggjort 2008-08-27)
Den 2008-08-26 fjernes Navne: THAIHUS ApS (offentliggjort 2005-11-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2005-11-23)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Revvej 40, 4220 Korsør (offentliggjort 2019-08-17)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Revvej 40, 4220 Korsør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-26 tilføjes Legale ejere: Jesper Laugesen (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2006-04-26 tilføjes Reelle ejere: Jesper Laugesen (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2005-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Revvej 40, 4220 Korsør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-27 tilføjes Binavne: THAIINVEST ApS, SLIKNET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-27 tilføjes Direktion: Jesper Laugesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-27 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2005-11-23)
Den 2005-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-27 tilføjes Navne: THAIHUS ApS (offentliggjort 2005-11-18)
Den 2005-10-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2005-10-27 tilføjes Revisor: Dansk Revision Korsør I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-27 tilføjes Stiftere: Jesper Laugesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-11-18)
Den 2005-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)