Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Søgade 32, 5. tv., 1357 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-24 fjernes Direktion: Pia Mia Siska Joensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-24 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-24 fjernes Navne: PIA MIA FELLAH HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-24 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-24 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-24 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-24 fjernes Stiftere: Pia Mia Siska Joensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-15 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af anparter og/eller aktier i helt eller delvist ejede datterselskaber, samt enhver aktivitet der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-12 tilføjes Vedtægter: 2009-01-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Søgade 32, 5. tv., 1357 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-03 tilføjes Direktion: Pia Mia Siska Joensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-03 tilføjes Navne: PIA MIA FELLAH HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-03 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-03 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-03 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-03 tilføjes Stiftere: Pia Mia Siska Joensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)