Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Niverødgården 35, 2990 Nivå (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-02 (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-03-01 fjernes Hjemmeside: www.leadmarketing.dk (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-03-01 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-03-01 fjernes Kontaktoplysninger: fz@leadmarketing.dk (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-03-01 fjernes Navne: LEAD MARKETING ApS (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-03-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-03-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-03-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-03-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-03-01 fjernes Stiftere: LIVER HOLDING ApS, JEANNETTE ZØLLNER HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-03-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-02-29 fjernes Direktion: Finn Zøllner (direktion) (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-02-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niverødgården 35, 2990 Nivå (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2015-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Søfryd 26, 3200 Helsinge (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-11-13 tilføjes Hjemmeside: www.leadmarketing.dk (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2015-11-13 tilføjes Kontaktoplysninger: fz@leadmarketing.dk (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2015-04-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2015-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2015-04-01 tilføjes Vedtægter: 2015-04-01 (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2010-09-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-28 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2005-11-11)
Den 2007-10-31 tilføjes Direktion: Finn Zøllner (direktion) (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2007-10-31 fjernes Direktion: Jeanette Zøllner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af marketings ydelser og dermed forbundne ydelser. (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2007-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2007-10-31 tilføjes Vedtægter: 2007-10-31 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søfryd 26, 3200 Helsinge (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søfryd 26, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2005-11-03 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2005-11-11)
Den 2005-11-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søfryd 26, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-02 tilføjes Direktion: Jeanette Zøllner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2005-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-02 (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2005-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2005-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2005-11-02 tilføjes Navne: LEAD MARKETING ApS (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2005-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2005-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2005-11-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2005-11-02 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-02 tilføjes Stiftere: LIVER HOLDING ApS, JEANNETTE ZØLLNER HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2005-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2005-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-01)