Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Direktion | ||||
Formål | Revision fravalgt | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-27 tilføjes Revisor: RTS Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglehøjtoften 1, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Maglehøjtoften 1, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-06-19 tilføjes Hjemmeside: www.nybyg-renovering.dk (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-06-19 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-06-18 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-06-19 tilføjes Kontaktoplysninger: sht@nybyg-renovering.dk (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-06-18 fjernes Kontaktoplysninger: steenthomsen@mail.tele.com (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-06-18 tilføjes Navne: SHT nybyg & renovering ApS (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-06-17 fjernes Navne: Steen Holst Thomsen Ejendomme ApS (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-06-18 tilføjes Vedtægter: 2020-06-18 (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2019-02-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglehøjtoften 1, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2018-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Maglehøjtoften 5, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2018-02-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-18 tilføjes Navne: Steen Holst Thomsen Ejendomme ApS (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2016-03-17 fjernes Navne: Steen Holst Thomsen Ejendomme A/S (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-18 tilføjes Vedtægter: 2016-03-18 (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2016-03-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-18 fjernes Bestyrelse: Steen Holst Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglehøjtoften 5, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2016-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydvestvej 53, 2600 Glostrup (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-26 tilføjes Legale ejere: Steen Holst Thomsen Holding ApS (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-25 fjernes Legale ejere: Steen Holst Thomsen, Steen Holst Thomsen Holding ApS (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-26 tilføjes Reelle ejere: Steen Holst Thomsen (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2016-02-15 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Dalsgaard Sørensen (formand) (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-02-15 fjernes Bestyrelse: Henrik Ramlov Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-02-15 tilføjes Navne: Steen Holst Thomsen Ejendomme A/S (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-02-14 fjernes Navne: HOLST & LUNDGREN A/S (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-15 tilføjes Vedtægter: 2016-02-15 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-01 tilføjes Legale ejere: Steen Holst Thomsen Holding ApS (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2015-09-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2015-09-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-09-01 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2015-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2015-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-08-31 fjernes Legale ejere: FRANDSEN HOLDING ApS, RAMLOV HANSEN HOLDING ApS, NEVERMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-08-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 2013-08-31 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2015-08-31 fjernes Omlægningsperiode start: 2013-01-01 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2015-08-31 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2015-08-31 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-31 tilføjes Bestyrelse: Peter Frandsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-31 fjernes Bestyrelse: Kirsten Dalsgaard Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-30 tilføjes Bestyrelse: Henrik Ramlov Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-31 tilføjes Direktion: Steen Holst Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-31 fjernes Direktion: Anders Christoffer Lundgren Søvsø (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb/investering i ejendomme samt bygge- og anlægsaktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, af bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2013-10-31 tilføjes Vedtægter: 2013-10-31 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2013-09-30 fjernes Revisor: Rønne Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydvestvej 53, 2600 Glostrup (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2013-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Edvard Thomsens Vej 15, 5. th., 2300 København S (offentliggjort 2007-06-26)
Den 2013-01-01 tilføjes Legale ejere: FRANDSEN HOLDING ApS, RAMLOV HANSEN HOLDING ApS, NEVERMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2013-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-08-31 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2013-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-01-01 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-02-16 tilføjes Revisor: Rønne Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-16 fjernes Revisor: ØSTERLUND & SIVERSLETH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2006-10-27)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-07-23 tilføjes Revisor: ØSTERLUND & SIVERSLETH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edvard Thomsens Vej 15, 5. th., 2300 København S (offentliggjort 2007-06-26)
Den 2007-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Th. Zahles Gade 15, 5. tv., 2300 København S (offentliggjort 2007-06-08)
Den 2007-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Th. Zahles Gade 15, 5. tv., 2300 København S (offentliggjort 2007-06-08)
Den 2007-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Th. Zahles Gade 8, 5. tv., 2300 København S (offentliggjort 2006-07-07)
Den 2007-04-20 fjernes Revisor: A A REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-03-19 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Dalsgaard Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-19 tilføjes Navne: HOLST & LUNDGREN A/S (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2007-03-18 fjernes Navne: HOLST & LUNDGREN ApS (offentliggjort 2005-11-18)
Den 2007-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2007-03-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-11-02)
Den 2007-03-19 fjernes Direktion: Steen Holst Thomsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-19 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2006-10-27)
Den 2006-09-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-19 tilføjes Kontaktoplysninger: steenthomsen@mail.tele.com (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2006-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Th. Zahles Gade 8, 5. tv., 2300 København S (offentliggjort 2006-07-07)
Den 2006-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Serbiensgade 2, 5., 2300 København S (offentliggjort 2005-11-18)
Den 2005-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Serbiensgade 2, 5., 2300 København S (offentliggjort 2005-11-18)
Den 2005-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-18 tilføjes Direktion: Steen Holst Thomsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-18 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-18 tilføjes Navne: HOLST & LUNDGREN ApS (offentliggjort 2005-11-18)
Den 2005-11-17 fjernes Navne: VICH 8519 ApS (offentliggjort 2005-11-02)
Den 2005-11-01 tilføjes Navne: VICH 8519 ApS (offentliggjort 2005-11-02)
Den 2005-11-18 tilføjes Revisor: A A REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-18 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Legale ejere: Steen Holst Thomsen (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2005-11-01 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2005-11-01 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2005-11-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-11-02)
Den 2005-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)