Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Wingesvej 16, 8920 Randers NV (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-04 fjernes Bestyrelse: Muslime Bozdogan (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 fjernes Direktion: Ismet Bozdogan (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-04 fjernes Navne: I.B. EJENDOMME A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET PEDER ALBERTSEN A/S. REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 fjernes Stiftere: BOZDOGAN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 fjernes Revisor: Anette Fabricius (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-18 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET PEDER ALBERTSEN A/S. REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wingesvej 16, 8920 Randers NV (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Wingesvej 16, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom i Danmark og Tyrkiet og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 tilføjes Navne: I.B. EJENDOMME A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2005-12-11 fjernes Navne: BOZDOGAN EJENDOMME A/S (offentliggjort 2005-11-02)
Den 2005-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 tilføjes Vedtægter: 2005-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wingesvej 16, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-28 tilføjes Bestyrelse: Muslime Bozdogan (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-28 tilføjes Direktion: Ismet Bozdogan (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-28 tilføjes Navne: BOZDOGAN EJENDOMME A/S (offentliggjort 2005-11-02)
Den 2005-10-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-28 tilføjes Revisor: Anette Fabricius (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-28 tilføjes Stiftere: BOZDOGAN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2005-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)