Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-02-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og service. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-16 tilføjes Vedtægter: 2012-03-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-16 fjernes Revisor: K/M-REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer (offentliggjort 2005-12-01)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2005-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grådybet 7, 6852 Billum (offentliggjort 2005-11-17)
Den 2005-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-17 tilføjes Direktion: Poul Simmelsgaard Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-17 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-17 tilføjes Legale ejere: BILLUM HOLDING ApS (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2005-11-17 fjernes Legale ejere: Poul Simmelsgaard Kristensen (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2005-11-01 tilføjes Legale ejere: Poul Simmelsgaard Kristensen (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2005-11-17 tilføjes Navne: BRAENDEOVNDIREKTE ApS (offentliggjort 2005-11-17)
Den 2005-11-16 fjernes Navne: VICH 8551 ApS (offentliggjort 2005-11-02)
Den 2005-11-01 tilføjes Navne: VICH 8551 ApS (offentliggjort 2005-11-02)
Den 2005-11-17 tilføjes Revisor: K/M-REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-17 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer (offentliggjort 2005-12-01)
Den 2005-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Reelle ejere: Poul Simmelsgaard Kristensen (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2005-11-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-11-02)
Den 2005-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)