Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Aske Ulrik Kirk Vallø Ertmann(virk.: 2) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rasmus Skjoldan(virk.: 5) Legale ejere | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 40,00 % |
Pct. | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % | 28,57 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Rasmus Juul-Nyholm(virk.: 27) | 7,41 % | 7,41 % | 7,41 % | 7,41 % |
Finn Henrik Träff(virk.: 25) | 12,00 % | 16,00 % | 16,00 % | 16,00 % |
Christian Jul Jensen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 20,00 % |
Jesper Michael Scheuer Nielsen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jan Erik Rodriguez Revsbech(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Christian Ebak(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Steen Tromholt Penlau(virk.: 20) | 5,00 % | 15,00 % | 15,00 % | 20,00 % |
Christian Frode Peytz(virk.: 43) | 6,98 % | 9,30 % | 9,30 % | 11,63 % |
Pct. | 6,57 % | 9,49 % | 9,49 % | 11,68 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Aske Ulrik Kirk Vallø Ertmann | 05.07.2015 | Vinkelvej 11, 3400 Hillerød |
Rasmus Skjoldan | 01.07.2020 | Else Alfelts Vej 54, 2300 København S |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Christian Frode Peytz | 03.07.1995 | Kildeskovsvej 31, 2820 Gentofte |
Rasmus Juul-Nyholm | 10.04.2000 | Palnatokesgade 3, 1733 København V |
Christian Jul Jensen | 01.01.2007 | Vejlands Allé 139, 2300 København S |
Steen Tromholt Penlau | 15.08.2009 | Vasevej 39, 2840 Holte |
Jens Christian Ebak | 21.02.2011 | Frederiksværksgade 78B, 3400 Hillerød |
Jan Erik Rodriguez Revsbech | 18.06.2014 | Møllestien 1, 3450 Allerød |
Finn Henrik Träff | 12.08.2018 | Bakkegårds Alle 7, 1804 Frederiksberg C |
Jesper Michael Scheuer Nielsen | 30.08.2018 | Kulsviervænget 11, 2800 Kongens Lyngby |
Aktive virksomheder: (12) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Alfabet ApS | 41147245 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Further CPH ApS | 39970740 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
INLEAD ApS | 10158826 | NORMAL | Anden it-servicevirksomhed (620900) |
IP MANAGEMENT ApS | 34353441 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
LOFT37 ApS | 29419442 | NORMAL | Reklamebureauer (731110) |
MEDIAHOLDINGSELSKABET AF 02.12.2004 ApS | 27960758 | NORMAL | Uoplyst (999999) |
MEDIAHOLDINGSELSKABET AF 12. DECEMBER 2002 ApS | 26881072 | NORMAL | Uoplyst (999999) |
PEYTZ & CO A/S | 26923549 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
PeytzMail ApS | 41129190 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
SØLVSTEEN ApS | 27923402 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Transcendent Group Danmark ApS | 38230670 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
prn-vin IVS | 38393502 | NORMAL | Engroshandel med vin og spiritus (463420) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
21.11.2005 | 4,39 (km) | Kronprinsessegade 18, 1306 København K | Enghave Plads 13, 1670 København V |
10.04.2007 | 2,74 (km) | Enghave Plads 13, 1670 København V | Sankt Peders Stræde 45, 1453 København K |
19.11.2010 | 2,75 (km) | Sankt Peders Stræde 45, 1453 København K | Grønningen 19, 1270 København K |
02.11.2015 | 4,21 (km) | Grønningen 19, 1270 København K | Flæsketorvet 68, 1711 København V |
29.01.2016 | 5,70 (km) | Flæsketorvet 68, 1711 København V | Rentemestervej 56C, 2400 København NV |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 19.02.2017 og angivet som gældende fra 13.06.2011 (1998 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Moby Kommunikation ApS | 37055344 |
Mobylife DM ApS | 36982160 |
moc&people | 38785583 |
MOC 10 ApS | 12796870 |
MOC2007 ApS | 31055660 |
MOCA | 33803923 |
MOCABE ApS | 26108616 |
MOCABI HOLDING A/S | 25288238 |
MOCA BYG ApS | 29814740 |
MocA Clothing A/S | 36959290 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Aske Ulrik Kirk Vallø Ertmann(virk.: 2) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rasmus Skjoldan(virk.: 5) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Pct. | 14 % | 0 % | 0 % | 29 % | 29 % | 29 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Rasmus Juul-Nyholm(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden. | 16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
Finn Henrik Träff(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Christian Jul Jensen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jesper Michael Scheuer Nielsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jan Erik Rodriguez Revsbech(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Jens Christian Ebak(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Steen Tromholt Penlau(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Christian Frode Peytz(virk.: 43) Ikke aktiv i virksomheden. | 31 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
Sum | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Pct. | 60 % | 0 % | 1 % | 11 % | 20 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Aske Ulrik Kirk Vallø Ertmann(virk.: 2) Legale ejere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rasmus Skjoldan(virk.: 5) Legale ejere | 0 | 3 | 1 | 3 |
Sum | 0 | 3 | 2 | 3 |
Pct. | 0 % | 38 % | 25 % | 38 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Rasmus Juul-Nyholm(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden | 19 | 5 | 3 | 12 |
Finn Henrik Träff(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 8 | 4 | 11 |
Christian Jul Jensen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 3 | 1 | 3 |
Jesper Michael Scheuer Nielsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 1 | 2 |
Jan Erik Rodriguez Revsbech(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 2 | 1 | 3 |
Jens Christian Ebak(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 4 | 0 | 2 |
Steen Tromholt Penlau(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden | 22 | 6 | 0 | 2 |
Christian Frode Peytz(virk.: 43) Ikke aktiv i virksomheden | 44 | 7 | 0 | 9 |
Sum | 109 | 37 | 10 | 44 |
Pct. | 55 % | 19 % | 5 % | 22 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |