Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | Revisor | xbrl | Formål | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-11-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: C BYG SERVICE ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2020-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Smidsbjergvej 1, 4571 Grevinge (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-04-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-04-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-01 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-04-22 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-10-17 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-04-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-04-22 fjernes Legale ejere: Jan Christensen (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-04-22 fjernes Navne: JC HOLDING, GREVINGE ApS (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-04-22 fjernes Reelle ejere: Jan Christensen (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-04-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-04-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-04-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-04-22 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-04-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-04-10 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-01-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-01-05)
Den 2020-01-04 Statstidende Dekret
Den 2019-11-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-01-05)
Den 2019-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-01-05)
Den 2019-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 fjernes Direktion: Jan Christensen (direktør) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN A/S, REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN A/S (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2018-10-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-06 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-10-17 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2018-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2018-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-16 tilføjes Direktion: Jan Christensen (direktør) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-10-16 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN A/S, REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN A/S (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-10-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-09-01 fjernes Direktion: Jan Christensen (direktion) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-09-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN A/S, REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN A/S (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-06-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smidsbjergvej 1, 4571 Grevinge (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Smidsbjergvej 1, 4571 Grevinge (offentliggjort 2005-11-28)
Den 2005-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smidsbjergvej 1, 4571 Grevinge (offentliggjort 2005-11-28)
Den 2005-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-18 tilføjes Direktion: Jan Christensen (direktion) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2005-11-18 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og eje kapitalandele i andre selskaber samt foretage investerings- og udlejningsvirksomhed (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2005-11-18 tilføjes Legale ejere: Jan Christensen (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2005-11-18 tilføjes Navne: JC HOLDING, GREVINGE ApS (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2005-11-17 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4485 (offentliggjort 2005-11-02)
Den 2005-11-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4485 (offentliggjort 2005-11-02)
Den 2005-11-18 tilføjes Reelle ejere: Jan Christensen (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2005-11-18 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN A/S, REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN A/S (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2005-11-18 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2005-11-18 tilføjes Vedtægter: 2005-11-18 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2005-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2005-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-11-01 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2005-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2005-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2005-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2005-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2005-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2005-11-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2005-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2005-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)