Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Rysholt | 01.11.2005 | 06.06.2016 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Grete Lisbet Christiansen | 22.05.2015 | 06.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kaj-Erik Kjær | 22.12.2014 | 26.06.2015 | formand |
Karina Nielsen | 22.12.2014 | 22.05.2015 | bestyrelse |
Ole Rysholt | 01.11.2005 | 06.06.2016 | bestyrelse |
Rikke Rysholt | 01.11.2005 | 22.12.2014 | formand |
Gert Skovgaard Gandrup | 01.11.2005 | 25.05.2007 | bestyrelse |