Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2018-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 72, 8990 Fårup (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-12-21 fjernes Direktion: Michael Von Wowern (direktør) (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-31 (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-12-21 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-12-21 fjernes Legale ejere: H 60 Holding ApS (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-12-21 fjernes Navne: KIRSEBÆRHAVEN HELSTED ApS (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-12-21 fjernes Omlægningsperiode slut: 2015-12-31 (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-12-21 fjernes Omlægningsperiode start: 2015-07-01 (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-12-21 fjernes Reelle ejere: Per Damm (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-12-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-12-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-12-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-12-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-12-21 fjernes Stiftere: H 60 Holding ApS (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 72, 8990 Fårup (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 72, 8990 Fårup (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 72, 8990 Fårup (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Haraldsvej 60 1., 8960 Randers SØ (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-23 tilføjes Direktion: Michael Von Wowern (direktør) (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-03-23 fjernes Direktion: Mark Sabro Gregersen (direktør) (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-01-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-01-11 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haraldsvej 60 1., 8960 Randers SØ (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2017-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-31 tilføjes Direktion: Mark Sabro Gregersen (direktør) (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2017-10-31 fjernes Direktion: Karsten Hagel (direktør) (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-03-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 132, 3460 Birkerød (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-19 tilføjes Direktion: Karsten Hagel (direktør) (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-01-19 fjernes Direktion: Gert Bjerregaard Christensen (direktion) (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 132, 3460 Birkerød (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 132, 3460 Birkerød (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 132, 3460 Birkerød (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Haraldsvej 60, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-05-31 fjernes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-28 tilføjes Vedtægter: 2016-04-28 (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2015-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-12-31 (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2015-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-07-01 (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2015-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-05-08)
Den 2015-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-05-08)
Den 2014-11-19 tilføjes Direktion: Gert Bjerregaard Christensen (direktion) (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2014-11-19 fjernes Direktion: Per Damm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-15 tilføjes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2013-03-15 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haraldsvej 60, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2010-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Mysundevej 4, 8930 Randers NØ (offentliggjort 2009-01-09)
Den 2010-06-09 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-09 fjernes Revisor: REVISIONSINSTITUTTET JAN GERLACH REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2009-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mysundevej 4, 8930 Randers NØ (offentliggjort 2009-01-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Mysundevej 4, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mysundevej 4, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-31 tilføjes Direktion: Per Damm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg, udvikling og investering i fast ejendom og anden dermed beslægtet virksomhed. Formålet kan udøves gennem helt/delvist ejede selskaber. (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2005-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2005-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-31 (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2005-10-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2005-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2005-10-31 tilføjes Legale ejere: H 60 Holding ApS (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2005-10-31 tilføjes Navne: KIRSEBÆRHAVEN HELSTED ApS (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2005-10-31 tilføjes Reelle ejere: Per Damm (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2005-10-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-05-08)
Den 2005-10-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-05-08)
Den 2005-10-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2005-10-31 tilføjes Revisor: REVISIONSINSTITUTTET JAN GERLACH REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-31 tilføjes Stiftere: H 60 Holding ApS (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2005-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2005-10-31 tilføjes Vedtægter: 2005-10-31 (offentliggjort 2016-05-08)
Den 2005-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2005-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-12)