Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Christiansen | 15.09.2005 | 04.01.2013 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Charlotte Dencker | 08.08.2008 | 04.01.2013 | bestyrelse |
Claus Christiansen | 15.09.2005 | 04.01.2013 | bestyrelse |
Stig Christiansen | 15.09.2005 | 04.01.2013 | formand |
Jesper Anker Fremming | 15.09.2005 | 30.05.2008 | bestyrelse |