Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Thujavej 61, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-28 fjernes Direktion: Morten Henrik Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-28 fjernes Navne: AWT HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 fjernes Stiftere: Sigvard Strange Skriver, Morten Henrik Jensen, Henrik Hylander (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2005-12-01)
Den 2005-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thujavej 61, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-11 tilføjes Direktion: Morten Henrik Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter samt andet, efter bestyrelsens skøn, hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-10-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2005-12-01)
Den 2005-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 tilføjes Navne: AWT HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 tilføjes Stiftere: Sigvard Strange Skriver, Morten Henrik Jensen, Henrik Hylander (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 tilføjes Vedtægter: 2005-10-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)